Zone d'identification
Type d'entité
Forme autorisée du nom
Forme(s) parallèle(s) du nom
Forme(s) du nom normalisée(s) selon d'autres conventions
Autre(s) forme(s) du nom
Numéro d'immatriculation des collectivités
Zone de description
Dates d'existence
Historique
Richard, Aubin. Mécanicien de machine agricole. Saint-Pierre et Saint-Paul; (Île-du-Prince-Édouard), 22 mai 1920 - . Fils de Jean-Louis Richard et d'Annie Perry; époux de Jeanette DesRoches (mariage le 16 juillet 1945); père d'Edward, Louis, Clarence, Raymond, Ralph et Catherine-Anne ; frère d'Ida (décédée en 1974), Rose, Joseph, Alma et Frédéric; aïeuls paternels: Cyprien Richard et Philomène Chiasson; aïeuls maternels: Jérôme Perry et Albina Chiasson.
Études primaires: école de Saint-Pierre et Saint-Paul, 4e livre, l'équivalent de la 7e année; Forces canadiennes, cours de mécanicien. Erskine Clark, John Deere Farm Equipment, mécanicien, 1963 - 1982; Gaudette International Farm Machinery pendant 7 années; Stirling Saunders, Bloomfield (N.-B.), moulin à scie, journalier; et Coopérative de Tignish, moulin à scie, journalier; Forces Armées canadiennes, Quarter Master Store, service de matériel. Membership: Légion royale canadienne, membre 1946 jusqu' à présent, président de la succursale de Tignish, 1972 - 1978; Club Ti-Pa, ancien président 1975 - 1979, 1984 - 1992, 1995 - 1998, et membre fondateur; Société Saint-Thomas d'Aquin, membre et membre de divers comités; réunion de la famille Richard pour le bicentenaire, membre du comité organisateur, 1999. Distinctions: Ordre du Mérite acadien, 1993; Légionnaire de l'année de la zone des succursales de Bloomfield, O'leary, Tignish et Tyne Valley, 1982. Aubin Richard est un grand coopérateur et un pionnier qui a toujours travaillé activement pour améliorer la vie des gens dans sa communauté. Sources: "M. Aubin Richard honoré par la Légion royale canadienne", La Voix acadienne, 3 juin 1992, p.2 ; "Aubin Richard et Sr Marie Gaudet reçoivent l'Ordre du Mérite acadien", La Voix acadienne, 2 juin 1993, p.1; Marguerite Richard, secrétaire du Club Ti-Pa, 2001; Aubin Richard, 2001.